A Matemática é uma das disciplinas mais temidas por todos os estudantes, pelo mundo fora. Por vezes os maus resultados a matemática devem-se aos estudantes não se dedicarem o suficiente para aprender a matéria, se és um desses casos poderás ver dicas para estudares matemática no nosso guia. Neste artigo vamos apresentar alguns truques, relativamente fáceis que tu podes usar para melhorar o teu cálculo mental.

Multiplicar por 11

Multiplicar qualquer número por 10 é muito fácil. Basta adicionar um zero no fim do número a multiplicar. Mas quando estamos a multiplicar por 11 é mais complicado. Existe uma maneira de multiplicar por 11 facilmente.

Vamos partir do princípio que tu queres multiplicar 32 por 11. O raciocínio mental que deves ter é:

32 x 11 = 352 (pois 3 + 2 = 5)

Exemplos:

53 x 11 = 583

61 x 11 = 671

45 x 11 = 495

Mas, existem casos em que esta regra não funciona. Quando a soma dos dígitos resulta num novo número com dois algarismos. No caso de 89 x 11, por exemplo, o resultado 8179 estaria claramente errado. Sendo assim, existe outra regra para resolver a situação:

89 x 11 = 979

Ou seja, simplesmente somamos os dois primeiros dígitos do resultado errado: (8+1)79.

38 x 11 = ficaria 3118,  mas com a nova regra, (3+1)18 = 418

76 x 11 = 7136 = (7+1)36 = 836

94 x 11 = 9134 = (9+1)34 = 1034

Diferença de números com dois algarismos

Existem também uma regra quando queremos fazer contas de “menos” com algarismos, a regra é a seguinte:

86 – 25 (que é 20 + 5)

Transforma-se em:

86 -25        =          66 – 5          =          61


(diminui 20)          (diminui 5)

Da mesma forma, 85 – 29 (que equivale 20 + 9) pode ser resolvido da seguinte forma:

85 – 29        =        65 – 9        =         56
(diminui 20)          (diminui 9)

Ou, se preferires, também é possível arredondar 29 para 30, como no exemplo abaixo. Depois, é só somar a diferença (1):

85 – 29         =          55 + 1        =         56
(diminui 30)

A Matemática é mágica!

Por último gostava de presentar todos os nossos leitores com uma brincadeira matemática.

Pensa num número, mas que esteja entre 0 e 99. Agora, realiza os seguintes passos:

  1. multipliqua-o por 2
  2. soma 12
  3. divide o total por 2
  4. diminui, do número original, aquele que você pensou no início.

O resultado vai ser sempre 6!

O truque funciona da seguinte forma:

  • multiplique o número por 2: 2x;
  • adicione 12 ao total: 2x + 12;
  • divida tudo por 2: (2x + 12) / 2 = x+6; e
  • diminua o número original do resultado: x + 6 – x = 6.

Apesar de todas as operações realizadas, apenas uma importa realmente para o resultado final: número imaginado + 6 – número imaginado. As contas de multiplicação, adição e divisão calculadas no início são apenas uma forma de complicar a conta final e distrair o voluntário para o truque.

Multiplicação entre números com dois dígitos

Para multiplicarmos números com dois dígitos é bastante fácil, digamos que queres  multiplicar 21 por 13.

21
X  13
——–

Primeiro, multiplique os dígitos da segunda coluna, na vertical: 1 x 3. Escreva o produto na última posição do resultado final. Depois, aplicamos o método criss-cross, que consiste em multiplicar os dígitos de maneira cruzada e somar os resultados. No exemplo acima, seria (2 x 3) + (1 x 1) = 6 + 1 = 7. Para concluir, basta multiplicar os números da primeira coluna (2 x 1) e adicionar o produto ao resultado final: 273.

Até logo!